Bio express
– 1932 Naissance à Paris. Études aux lycées Carnot et Louis-le-Grand
– 1956 Mariage avec Bernadette Chodron de Courcel
– 1957-1959 École nationale d’administration, après l’Institut d’études politiques de Paris et la Summer School de Harvard
– 1962 Chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou
– 1965-1993 Conseiller référendaire à la Cour des comptes
– Mars-mai 1967 Député de la Corrèze. Réélu en 1968, 1973, 1995
– 1972-1974 Ministre de l’Agriculture et du Développement rural
– 27 mai 1974 Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing. Démission le 25 août 1976
– 5 décembre 1976-12 novembre 1994 Président du Rassemblement pour la République (RPR)
– 20 mars 1977-16 mai 1995 Maire de Paris
– 20 mars 1986-10 mai 1988 Premier ministre de François Mitterrand
– 7 mai 1995 Président de la République française. Réélu le 5 mai 2002
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Entre Bongo et Oligui Nguema, les coulisses d’âpres négociations
- Sénégal : peut-on encore contredire Ousmane Sonko ?
- Entre l’armée malienne, Wagner et les groupes touaregs, la guerre des nerfs avant ...
- En Côte d’Ivoire, la Fesci sur la sellette après le meurtre d’un étudiant
- Le 4 octobre 1984, Thomas Sankara prononçait son discours historique à l’ONU